Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1990-12-06 fjernes Navne: JOPI SPECIALBRØD AF 26.9.1986 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vittenvej 85, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-21 fjernes Direktion: Henrik Frederik Seidelin Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-21 fjernes Revisor: RL ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-21 fjernes Stiftere: Sven Horsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, producere og markedsføre brødartikler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-27 tilføjes Vedtægter: 1987-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-19 tilføjes Navne: JOPI SPECIALBRØD AF 26.9.1986 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-18 fjernes Navne: YNF 2132 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vittenvej 85, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-26 tilføjes Direktion: Henrik Frederik Seidelin Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-26 tilføjes Navne: YNF 2132 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-26 tilføjes Revisor: RL ÅRHUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-26 tilføjes Stiftere: Sven Horsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)