Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-08-20 fjernes Navne: ERHVERVS- OG BOLIGKONSULENTERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirsebærvej 28, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-16 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-16 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-16 fjernes Revisor: Reg. revisor Kaj Anthon Hundevadt-Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-16 fjernes Stiftere: Sven Horsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-29 fjernes Direktion: Tom Henning Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-17 tilføjes Navne: ERHVERVS- OG BOLIGKONSULENTERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-16 fjernes Navne: CALO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-16 fjernes Direktion: Hanne Locher (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-16 fjernes Revisor: Jørgen Mørch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og fabrikation, administration og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-16 tilføjes Vedtægter: 1989-02-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-19 tilføjes Navne: CALO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-18 fjernes Navne: YNF 2133 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-18 fjernes Direktion: Sven Horsten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-18 fjernes Revisor: Carl Henrik Them (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirsebærvej 28, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-29 tilføjes Direktion: Sven Horsten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-29 tilføjes Navne: YNF 2133 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-29 tilføjes Revisor: Carl Henrik Them, Jørgen Mørch, Reg. revisor Kaj Anthon Hundevadt-Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-29 tilføjes Stiftere: Sven Horsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)