Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Legale ejere | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammelvej 218, 8870 Langå (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-30 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2011-08-25 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af mørtel (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Navne: ARCMANN-DENMARK ApS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Stiftere: ASX 2083 ApS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2016-10-13 fjernes Legale ejere: MANARCO HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2016-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-04-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2016-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 fjernes Direktion: Jacob Lanng (direktion) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 fjernes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: TK ADMINISTRATION OG REGNSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-11-05 tilføjes Direktion: Jacob Lanng (direktion) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2012-11-05 fjernes Direktion: Carsten Arnfred Lanng (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2011-08-25 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2011-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2011-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-08 tilføjes Revisor: TK ADMINISTRATION OG REGNSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 fjernes Revisor: Kipp Revision Registreret revisionsinteressentskab FRR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af mørtel (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Mørtelværker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-29 tilføjes Legale ejere: MANARCO HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammelvej 218, 8870 Langå (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammelvej 218, 8870 Langå (offentliggjort 2001-04-06)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammelvej 218, 8870 Langå (offentliggjort 2001-04-06)
Den 2001-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandparken 15, 8100 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel,industri og investering. (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2001-02-28 tilføjes Revisor: Kipp Revision Registreret revisionsinteressentskab FRR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-27 fjernes Revisor: Kirk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-23)
Den 2001-02-28 tilføjes Vedtægter: 2001-02-28 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-31)
Den 1996-04-30 fjernes Direktion: Niels Hørlyck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-22 fjernes Revisor: Henning Christian Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-21 tilføjes Navne: ARCMANN-DENMARK ApS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 1987-01-20 fjernes Navne: SHB 106 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-01-20 fjernes Direktion: Steffen Holbøll-Bagge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-20 fjernes Revisor: REVISOR HANS BEIER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandparken 15, 8100 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-09-30 tilføjes Direktion: Steffen Holbøll-Bagge (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-09-30 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 1986-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-30 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 1986-09-30 tilføjes Hovedbranche: Mørtelværker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-09-30 tilføjes Navne: SHB 106 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-09-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 1986-09-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 1986-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-31)
Den 1986-09-30 tilføjes Revisor: REVISOR HANS BEIER ApS, Henning Christian Jensen, Kirk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-30 tilføjes Stiftere: ASX 2083 ApS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 1986-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 1986-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)