Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Kongevej 85, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 fjernes Navne: GAMMEL KONGEVEJ REVISIONSKONTOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 fjernes Revisor: Karen Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 fjernes Stiftere: Kristian Siversleth, Konni Østlund, Ib Østlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-17 fjernes Bestyrelse: Ib Østlund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-17 fjernes Direktion: Ib Østlund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-02 tilføjes Navne: GAMMEL KONGEVEJ REVISIONSKONTOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 fjernes Navne: REVISIONSFIRMAET IB ØSTLUND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-29 tilføjes Vedtægter: 1988-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Kongevej 85, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-23 tilføjes Bestyrelse: Ib Østlund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-23 tilføjes Direktion: Ib Østlund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-23 tilføjes Navne: REVISIONSFIRMAET IB ØSTLUND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-23 tilføjes Revisor: Karen Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-23 tilføjes Stiftere: Kristian Siversleth, Konni Østlund, Ib Østlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)