Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-09-28 fjernes Navne: GLK FREIGHT CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 43, 4733 Tappernøje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-20 fjernes Direktion: Hans Kramer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-20 fjernes Stiftere: Hans Kramer, Erling Jørgen Lind Christensen, Carsten Otto Gieseler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 43, 4733 Tappernøje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Direktion: Hans Kramer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transport- og speditionsforretning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Navne: GLK FREIGHT CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Stiftere: Hans Kramer, Erling Jørgen Lind Christensen, Carsten Otto Gieseler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Vedtægter: 1986-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)