Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-03-08 fjernes Navne: BYGGEAKTIESELSKABET MODULHUSE, BORNHOLM (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 1, 3700 Rønne (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-02-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 fjernes Bestyrelse: Agnes Mahler Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 fjernes Direktion: Knud-Erik Nygaard Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-13 tilføjes Navne: BYGGEAKTIESELSKABET MODULHUSE, BORNHOLM (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-12 fjernes Navne: ASX 10669 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, bygge- virksomhed og financieringsvirksomhed, samt aktiviteter i forbindelse med disse formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-25 tilføjes Vedtægter: 1987-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 1, 3700 Rønne (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Bestyrelse: Agnes Mahler Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Direktion: Knud-Erik Nygaard Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-02-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Navne: ASX 10669 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)