Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-09-01 fjernes Navne: ASX 10.642 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvej 37, 7470 Karup J (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-30 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet J. Ullits Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-30 fjernes Stiftere: Dan Børge Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-07 fjernes Direktion: Bøje Bønsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve ejendommen, parcel nr. 2 af matr. nr. 508 A Silkeborg markjorder med henblik på opførelse af bebyggelse på nævnte ejendom, alt med henblik på videresalg, samt at være interessent i I/S af 18. marts 1987 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-29 tilføjes Vedtægter: 1987-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 37, 7470 Karup J (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-04 tilføjes Direktion: Bøje Bønsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-04 tilføjes Navne: ASX 10.642 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-04 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet J. Ullits Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-04 tilføjes Stiftere: Dan Børge Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)