Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2016-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lystruphavevej 7, 8654 Bryrup (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Binavne: BANG & BIRN SECURITIES ApS (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-24 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Legale ejere: Thea Irene Bang-Pedersen (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Navne: MONLIEU INVEST II ApS (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Stiftere: Thea Irene Bang-Pedersen, Leif Christian Bang-Pedersen (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-09-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 fjernes Direktion: Thea Irene Bang-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2000-06-30)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lystruphavevej 7, 8654 Bryrup (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lystruphavevej 7, 8654 Bryrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Arthur Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-26 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Arthur Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2000-06-30)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Teglværker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, investeringsvirksomhed og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-10-01)
Den 1999-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-08-24)
Den 1999-05-05 tilføjes Vedtægter: 1999-05-05 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 1996-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 1996-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-01)
Den 1994-10-21 fjernes Revisor: GB A/S AF 1/5 1986 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-27 tilføjes Navne: MONLIEU INVEST II ApS (offentliggjort 2016-10-01)
Den 1989-06-26 fjernes Navne: LYSBRO TEGLVÆRK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-26 fjernes Direktion: Leif Christian Bang-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lystruphavevej 7, 8654 Bryrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-08-24 tilføjes Binavne: BANG & BIRN SECURITIES ApS (offentliggjort 2016-10-01)
Den 1986-08-24 tilføjes Direktion: Leif Christian Bang-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 1986-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-24 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 1986-08-24 tilføjes Hovedbranche: Teglværker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-08-24 tilføjes Legale ejere: Thea Irene Bang-Pedersen (offentliggjort 2016-10-01)
Den 1986-08-24 tilføjes Navne: LYSBRO TEGLVÆRK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 1986-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 1986-08-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-01)
Den 1986-08-24 tilføjes Revisor: GB A/S AF 1/5 1986 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-24 tilføjes Stiftere: Thea Irene Bang-Pedersen, Leif Christian Bang-Pedersen (offentliggjort 2016-10-01)
Den 1986-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 1986-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-24)
Den 1996-03-13 sletter virksomheden Ejerskaber: BANG PROPERTY GROUP ApS. (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2006-08-04 sletter virksomheden Ejerskaber: BANGKOK INVEST ApS. (offentliggjort 2016-10-01)