Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernet 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-05-31 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-18 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-10-26 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-10-26 fjernes Legale ejere: P.V. JOHANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-10-26 fjernes Navne: BYG OG BO KOLDING A/S (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-10-26 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-06-30 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-10-26 fjernes Omlægningsperiode start: 1994-06-01 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-10-26 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-10-26 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-10-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-10-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-10-26 fjernes Stiftere: Sven Horsten (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-10-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-06-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Bestyrelse: Claus Vilfred Johansen Eland (bestyrelse) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Direktion: Paul Vilfred Johansen (direktion) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2016-11-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udstykning af fast ejendom (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udstykning af fast ejendom (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-04-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-04 fjernes Revisor: Svend Aage Sønderup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernet 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2002-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Dieselvej 3, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-20 tilføjes Legale ejere: P.V. JOHANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2018-01-08)
Den 1995-03-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-08)
Den 1994-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er aktivitet indenfor byggeindustrien, herunder opførelse af nybyggerier af enhver art samt- efter bestyrelsens skøn- beslægtede formål. (offentliggjort 2018-01-08)
Den 1994-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren,eller af direktøren alene, eller af den amlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 1994-12-30 tilføjes Vedtægter: 1994-12-30 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 1994-09-06 tilføjes Navne: BYG OG BO KOLDING A/S (offentliggjort 2018-01-08)
Den 1994-09-05 fjernes Navne: PM FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.304.000,00 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 1994-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-08)
Den 1994-09-05 fjernes Direktion: Peder Malmkjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-05 fjernes Revisor: Søren Peter Lund Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-06-30 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 1994-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1994-06-01 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 1988-08-25 fjernes Revisor: Reg. revisor Jørn Lundgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-17 tilføjes Navne: PM FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-16 fjernes Navne: YNF 2121 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-16 fjernes Direktion: Sven Horsten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-16 fjernes Revisor: Carl Henrik Them (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dieselvej 3, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-08-18 tilføjes Bestyrelse: Claus Vilfred Johansen Eland (bestyrelse) (offentliggjort 2017-06-30)
Den 1986-08-18 tilføjes Direktion: Sven Horsten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-05-31 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 1986-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-18 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 1986-08-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-08-18 tilføjes Navne: YNF 2121 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-08-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 1986-08-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 1986-08-18 tilføjes Revisor: Carl Henrik Them, Reg. revisor Jørn Lundgaard, Søren Peter Lund Andersen, Svend Aage Sønderup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-18 tilføjes Stiftere: Sven Horsten (offentliggjort 2018-01-08)
Den 1986-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 1986-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-30)