Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 4, 3., 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-19 fjernes Bestyrelse: Bengt Hubertus Harboe-Schmidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Direktion: Dimitre Vassilev Popov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-19 fjernes Navne: QRS 75 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-02-19 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Revisor: K-1998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Stiftere: PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-23 fjernes Bestyrelse: Bjørn Stiedl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-23 fjernes Direktion: Peter Reimesch Koefoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-16 fjernes Revisor: BONITA FRUGT OG BLOMSTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Vedtægter: 1993-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Bestyrelse: Peter Reimesch Koefoed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Bestyrelse: Tine Kyster Ørbekker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Direktion: Peter Reimesch Koefoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Direktion: Bjørn Stiedl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Revisor: BONITA FRUGT OG BLOMSTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-31 tilføjes Navne: QRS 75 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-30 fjernes Navne: COMBI SHIPPING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-30 fjernes Bestyrelse: Birger Kristian Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 fjernes Direktion: Tommy Brindt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Torben Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-18 fjernes Bestyrelse: Flemming Kristen Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-02 fjernes Bestyrelse: Poul Kjeldgaard Støvlbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-10 tilføjes Navne: COMBI SHIPPING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-09 fjernes Navne: A/S PSE 13 NR. 1020 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 4, 3., 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-08-15 tilføjes Bestyrelse: Poul Kjeldgaard Støvlbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Direktion: Tommy Brindt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-08-15 tilføjes Navne: A/S PSE 13 NR. 1020 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-08-15 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Torben Pedersen, ERNST & YOUNG Danmark A/S, K-1998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)