Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-06-03 fjernes Navne: IT-TRADE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Trondhjemsplads 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-04 fjernes Bestyrelse: Leo Schramm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-04 fjernes Direktion: Leo Schramm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-04 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-04 fjernes Stiftere: Leo Schramm, Jan Michael Storm, IT-HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-17 fjernes Bestyrelse: Leif Bjørnstad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-17 fjernes Revisor: Niels Verdelin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 900.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trondhjemsplads 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-04 tilføjes Bestyrelse: Leif Bjørnstad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-04 tilføjes Direktion: Leo Schramm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at tilbyde produkter inden for in- formations- og datateknologi til nærmere specificerede brancher samt erhverve aktier og eje interesser i andre selskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-04 tilføjes Navne: IT-TRADE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-04 tilføjes Revisor: Niels Verdelin, ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-04 tilføjes Stiftere: Leo Schramm, Jan Michael Storm, IT-HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-04 tilføjes Vedtægter: 1986-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)