Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-24 fjernes Bibranche: Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-24 fjernes Kontaktoplysninger: nape@nordisk-europe.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-24 fjernes Navne: NORDISK AVIATION PRODUCTS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 fjernes Stiftere: NACO DANMARK A/S, Jan Sonne Kristiansen, HYDRO ALUMINIUM DANFOLIE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Bestyrelse: Jytte Jonna Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Direktion: Peter Grau (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-07-01 tilføjes Bestyrelse: Frode Ljøterud (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 fjernes Bestyrelse: John Bartee Suddarth (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-23 tilføjes Bestyrelse: John Bartee Suddarth (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 fjernes Bestyrelse: Tomas Vigeland (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Karosserifabrikker (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-23 tilføjes Kontaktoplysninger: nape@nordisk-europe.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-24 tilføjes Bestyrelse: Tomas Vigeland (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-24 fjernes Bestyrelse: Fredrik Stange (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Karosserifabrikker (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (offentliggjort 2002-04-19)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Karosserifabrikker (offentliggjort 2002-04-19)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-12 tilføjes Direktion: Peter Grau (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 fjernes Direktion: Jose Gonzalez Divasson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lufthavnen 2, 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder reparations- og servicevirksomhed samt enhver anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-29 tilføjes Navne: NORDISK AVIATION PRODUCTS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-28 fjernes Navne: HYDRO ALUMINIUM. NORDISK AVIATION PRODUCTS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-29 tilføjes Vedtægter: 2001-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-29 fjernes Binavne: NORDISK AVIATION PRODUCTS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-30 tilføjes Bestyrelse: Jose Gonzalez Divasson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-30 fjernes Bestyrelse: Jose Gonzalez Divasson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-30 tilføjes Direktion: Jose Gonzalez Divasson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-30 fjernes Direktion: Peter Grau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (offentliggjort 2002-04-19)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Karosserifabrikker (offentliggjort 2002-04-19)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Karosserifabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-26 tilføjes Bestyrelse: Fredrik Stange (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 tilføjes Direktion: Peter Grau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-26 fjernes Direktion: Jytte Jonna Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-05-19 fjernes Bestyrelse: Jan Arne Rønningen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-18 fjernes Bestyrelse: Stig Oscar Rantsén (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-18 fjernes Direktion: Stig Oscar Rantsén (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-07 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Mørch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-07 fjernes Direktion: Janne Lisbeth Glæsel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-05 fjernes Direktion: Lars Christian Bo Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-01 fjernes Bestyrelse: Lars Christian Bo Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-28 fjernes Bestyrelse: Jan Sonne Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-28 fjernes Revisor: Morten Iversen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-05 fjernes Bestyrelse: Aksel Preben Hagen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-05 fjernes Direktion: Aksel Preben Hagen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-26 fjernes Bestyrelse: Thomas Leegaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lufthavnen 2, 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-09-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Leegaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-09-01 tilføjes Binavne: NORDISK AVIATION PRODUCTS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Direktion: Aksel Preben Hagen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Hovedbranche: Karosserifabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-09-01 tilføjes Navne: HYDRO ALUMINIUM. NORDISK AVIATION PRODUCTS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Revisor: Morten Iversen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Stiftere: NACO DANMARK A/S, Jan Sonne Kristiansen, HYDRO ALUMINIUM DANFOLIE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)