Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 4, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-23 fjernes Navne: METROTECH PER HARTVIG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-05-23 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 fjernes Stiftere: Per Alf Christensen, Kurt Emmen, Christen Kellemann Blædel Gottlieb (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bestyrelse: Ole Tønnes Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Direktion: Per Hartvig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskildelund 4, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hertug Hans Vej 1, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-28 tilføjes Bestyrelse: Ole Tønnes Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 fjernes Revisor: VENDELBO INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-28 tilføjes Vedtægter: 2000-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-08-27 tilføjes Navne: METROTECH PER HARTVIG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-26 fjernes Navne: PER HARTVIG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-06 tilføjes Navne: PER HARTVIG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-05 fjernes Navne: P.C.K. BILER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-05 fjernes Bestyrelse: Kurt Emmen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-05 fjernes Direktion: Per Alf Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-05 fjernes Revisor: Registreret revisor Hans Christian Hartvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hertug Hans Vej 1, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-09-17 tilføjes Bestyrelse: Kurt Emmen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-17 tilføjes Direktion: Per Alf Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-17 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-09-17 tilføjes Navne: P.C.K. BILER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-17 tilføjes Revisor: Registreret revisor Hans Christian Hartvig, VENDELBO INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-17 tilføjes Stiftere: Per Alf Christensen, Kurt Emmen, Christen Kellemann Blædel Gottlieb (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)