Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Aage Møller Jepsen | 30.09.1986 | 23.12.1991 | direktion |
Jens Bach Pedersen | 30.09.1986 | 06.12.1990 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Merete Krogsgaard Pedersen | 30.09.1986 | 23.12.1991 | bestyrelse |
Kirsten Kastberg Rasmussen | 30.09.1986 | 23.12.1991 | bestyrelse |
Knud Aage Møller Jepsen | 30.09.1986 | 23.12.1991 | bestyrelse |
Gert Møller Christensen | 30.09.1986 | 23.12.1991 | bestyrelse |
Erling Bach Pedersen | 30.09.1986 | 19.09.1991 | bestyrelse |
Georg Jensen | 30.09.1986 | 19.09.1991 | formand |
Niels Eskildsen | 30.09.1986 | 06.12.1990 | formand |
Karen Møller Christensen | 30.09.1986 | 28.03.1989 | bestyrelse |
Mary Kirstine Jepsen | 30.09.1986 | 28.03.1989 | bestyrelse |
Astrid Andersen | 30.09.1986 | 28.03.1989 | bestyrelse |
Eva Eskildsen | 30.09.1986 | 28.03.1989 | bestyrelse |
Svend Erik Bojsen | 30.09.1986 | 28.03.1989 | bestyrelse |
Gerda Pedersen | 30.09.1986 | 26.11.1987 | bestyrelse |
Gudrun Jensen | 30.09.1986 | 26.11.1987 | bestyrelse |