Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bastrup Skolevej 15, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-28 fjernes Bestyrelse: Else Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-28 fjernes Direktion: Knud Erik Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-28 fjernes Navne: TRYKTANKEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-05-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 fjernes Stiftere: Knud Erik Andersen, Else Andersen, Ann Klausen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bastrup Skolevej 15, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bastrup Skolevej 15, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2006-05-29)
Den 2006-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bastrup Skolevej 15, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2006-05-29)
Den 2006-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 9, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 9, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2003-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Søparken 26, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2000-06-30)
Den 2000-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søparken 26, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2000-06-30)
Den 2000-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Østermarksvej 11, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-27 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Kaj Olsen I/S Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med bestyrelsesformanden (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-27 tilføjes Vedtægter: 1999-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-27 tilføjes Navne: TRYKTANKEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-26 fjernes Navne: VAMDRUP RUSTFRIT STÅL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 fjernes Revisor: EN Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-06 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Sønderup & Nyegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østermarksvej 11, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-06-27 tilføjes Bestyrelse: Else Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-06-27 tilføjes Direktion: Knud Erik Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-27 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-27 tilføjes Navne: VAMDRUP RUSTFRIT STÅL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-27 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Sønderup & Nyegaard, EN Revision, Revisionsfirmaet Kaj Olsen I/S Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-27 tilføjes Stiftere: Knud Erik Andersen, Else Andersen, Ann Klausen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)