Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1991-08-02 fjernes Navne: EXPOCAD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 26, 9440 Aabybro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-30 fjernes Direktion: Steen Skibelund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-30 fjernes Revisor: Reg. revisor Niels Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-30 fjernes Stiftere: RETIRE ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-08 fjernes Bestyrelse: Ole Sloth (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-08 fjernes Direktion: Ole Sloth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-08 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-10 tilføjes Navne: EXPOCAD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-09 fjernes Navne: RYES 102 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og design af EDB- produkter og dermed beslægtet virksomhed, samt handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-08 tilføjes Vedtægter: 1986-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 26, 9440 Aabybro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Bestyrelse: Ole Sloth (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Direktion: Ole Sloth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Navne: RYES 102 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Revisor: P&H P/S, Reg. revisor Niels Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Stiftere: RETIRE ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)