Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-10-11 fjernes Navne: PALÆSELSKABET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostergade 34, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-29 fjernes Revisor: COLDING & PEDERSEN REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-29 fjernes Stiftere: RETIRE ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-13 fjernes Direktion: Erik Vestergaard-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Navne: PALÆSELSKABET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-30 fjernes Direktion: Carsten Kultoft Lorentsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-30 fjernes Navne: RYES 108 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-30 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom, herunder udlejning og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-02 tilføjes Vedtægter: 1987-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostergade 34, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Direktion: Carsten Kultoft Lorentsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Navne: RYES 108 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, COLDING & PEDERSEN REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Stiftere: RETIRE ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)