Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Munk Elverdam | 10.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Erik Sigismund von Rosen | 02.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anders Stampe Holst | 20.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Svend Carstensen | 20.04.2015 | formand |
Henning Storm Knudsen | 03.08.1989 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Vang Petersen | 03.08.1989 | 02.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Stampe Holst | 03.08.1989 | 20.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Erik Vestergaard | 03.08.1989 | 10.01.1998 | bestyrelsesmedlem |
Niels Holger Rasmussen | 03.08.1989 | 02.03.1995 | bestyrelsesmedlem |