Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bigårdsvej 1, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-13 fjernes Direktion: Asger Lundegaard Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1998-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-13 fjernes Navne: ISEFJORDHUSET ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 fjernes Revisor: Dan Christian Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 fjernes Stiftere: Asger Lundegaard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1998-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-09 tilføjes Vedtægter: 1998-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-15 tilføjes Revisor: Dan Christian Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-15 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET GEER & LYNGVIG, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bigårdsvej 1, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-06-30 tilføjes Direktion: Asger Lundegaard Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-06-30 tilføjes Navne: ISEFJORDHUSET ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET GEER & LYNGVIG, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Stiftere: Asger Lundegaard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)