Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Andresen | 19.04.2002 | 06.08.2003 | direktør |
Gerda Andresen | 15.08.1986 | 12.10.2001 | direktør |
Ragnar Otterstad | 15.08.1986 | 20.11.1990 | direktør |
John Zachariassen | 15.08.1986 | 13.12.1989 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Andresen | 15.08.1986 | 06.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Tom Andresen | 15.08.1986 | 06.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Ib Andresen | 15.08.1986 | 06.08.2003 | formand |
Gerda Andresen | 15.08.1986 | 06.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Andresen | 15.08.1986 | 01.07.1996 | bestyrelsesmedlem |
Heins Flemming Jensen | 15.08.1986 | 20.11.1990 | bestyrelsesmedlem |
Ragnar Otterstad | 15.08.1986 | 20.11.1990 | bestyrelsesmedlem |
Frank Jørgensen | 15.08.1986 | 13.12.1989 | bestyrelsesmedlem |
John Zachariassen | 15.08.1986 | 13.12.1989 | bestyrelsesmedlem |