Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1991-11-21 fjernes Navne: MASA DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovstykket 16, 2830 Virum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 fjernes Bestyrelse: Medhat Sabry (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 fjernes Direktion: Medhat Sabry (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 fjernes Revisor: Statsaut. revisor J. Timmermann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-07 tilføjes Navne: MASA DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-06 fjernes Navne: ASX 10601 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb af huse, istandsættelse og udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Vedtægter: 1986-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovstykket 16, 2830 Virum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-01 tilføjes Bestyrelse: Medhat Sabry (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-01 tilføjes Direktion: Medhat Sabry (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-01 tilføjes Navne: ASX 10601 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor J. Timmermann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)