Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Nielsen | 04.01.1993 | 27.06.1995 | direktion |
Svend Helge Sell Sørensen | 15.08.1986 | 03.08.1995 | direktion |
Per Rønneholt | 15.08.1986 | 09.03.1995 | direktion |
Kaj Kohave | 15.08.1986 | 04.01.1993 | direktion |
Carsten Fruergaard Andersen | 15.08.1986 | 04.01.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Strøbeck Damgaard | 09.06.1995 | 03.08.1995 | bestyrelse |
Erik Taaning Laursen | 09.06.1995 | 03.08.1995 | bestyrelse |
Thomas Brokkenhuus Filyo | 09.06.1995 | 03.08.1995 | personlig_suppleant |
Ove Christoffersen | 09.06.1995 | 03.08.1995 | personlig_suppleant |
Hans Werner Fugmann | 15.09.1994 | 03.08.1995 | formand |
Ole Bramsnæs | 28.12.1993 | 03.08.1995 | bestyrelse |
Hans Valentin Hansen | 28.12.1993 | 03.08.1995 | bestyrelse |
Ebbe Sunke | 15.08.1986 | 03.08.1995 | bestyrelse |
Preben Thye | 15.08.1986 | 09.03.1995 | bestyrelse |
Keld Dalskjær Lyngsdal | 15.08.1986 | 09.03.1995 | bestyrelse |
Else Marie Nielsen | 15.08.1986 | 09.03.1995 | personlig_suppleant |
Kurt Nielsen | 15.08.1986 | 09.03.1995 | personlig_suppleant |
Bendt Starup | 15.08.1986 | 28.12.1993 | bestyrelse |
Ole Steen Andersen | 15.08.1986 | 28.12.1993 | bestyrelse |
Keld Sengeløv | 15.08.1986 | 28.12.1993 | formand |
Fritz Toft Rasmussen | 15.08.1986 | 15.06.1993 | bestyrelse |
Henning Hollensen | 15.08.1986 | 14.06.1991 | bestyrelse |
Kurt Danielsen | 15.08.1986 | 14.06.1991 | bestyrelse |
Aksel Borup Jensen | 15.08.1986 | 14.06.1991 | personlig_suppleant |
Liselotte Christensen | 15.08.1986 | 14.06.1991 | personlig_suppleant |
Peter Benoni Højme | 15.08.1986 | 19.04.1991 | bestyrelse |
Knud Erik Due | 15.08.1986 | 18.06.1990 | bestyrelse |