Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1989-09-22 fjernes Navne: CIMBER WEAR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekanten, 6500 Vojens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-13 fjernes Bestyrelse: Laurids Andersen Jessen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-13 fjernes Direktion: Leif Lund Andresen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 fjernes Revisor: Jacob Schiøler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-15 fjernes Bestyrelse: Erik Bastrup Olsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-16 tilføjes Vedtægter: 1988-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-02 tilføjes Navne: CIMBER WEAR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 fjernes Navne: A/S PSE NR. 1995 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekanten, 6500 Vojens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Bestyrelse: Erik Bastrup Olsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Direktion: Leif Lund Andresen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 1995 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, Jacob Schiøler, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann, PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)