Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Børge Erik Damkjær | 15.08.1986 | 01.01.1999 | direktion |
John Cornelius Knudsen | 15.08.1986 | 05.12.1994 | direktion |
Børge Erik Damkjær | 15.08.1986 | 28.10.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lise Damkjær | 15.08.1986 | 26.06.2000 | bestyrelse |
Margit Banke | 15.08.1986 | 26.06.2000 | bestyrelse |
Torben Nielsen | 15.08.1986 | 26.06.2000 | bestyrelse |
Børge Erik Damkjær | 15.08.1986 | 30.06.1999 | bestyrelse |
Martin Vangkilde Hansen | 15.08.1986 | 05.12.1994 | bestyrelse |
Palle Kjeldsen | 15.08.1986 | 05.12.1994 | bestyrelse |
John Cornelius Knudsen | 15.08.1986 | 05.12.1994 | bestyrelse |
Børge Erik Damkjær | 15.08.1986 | 28.10.1994 | bestyrelse |
Arne Mogens Meldgaard | 15.08.1986 | 31.08.1994 | bestyrelse |
Jørgen Vagn Dyring | 15.08.1986 | 16.03.1992 | bestyrelse |
Hans Jørgen Dalsgård Jensen | 15.08.1986 | 21.09.1988 | bestyrelse |