Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Jørgensen | 25.07.2003 | 17.05.2004 | adm. dir |
Henrik Bjørn Jeppesen | 15.03.2001 | 25.07.2003 | direktion |
Claus Bjerre Andersen | 29.12.1998 | 15.03.2001 | direktion |
Helge Bjerre Andersen | 01.07.1986 | 26.01.1999 | direktion |
Børge Lindegård Knudsen | 01.07.1986 | 12.04.1994 | direktion |
Torben Lindegård Knudsen | 01.07.1986 | 06.06.1991 | direktion |
Johannes Albert Knudsen | 01.07.1986 | 08.09.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Jørgensen | 25.07.2003 | 17.05.2004 | bestyrelse |
Jan Berg Rasmussen | 03.06.2002 | 19.11.2003 | bestyrelse |
Preben Emborg | 05.06.1999 | 31.05.2002 | bestyrelse |
Johannes Albert Knudsen | 05.06.1999 | 31.05.2002 | bestyrelse |
Jørgen Damgaard | 29.08.1998 | 31.05.2002 | bestyrelse |
Mads Bjerre Andersen | 01.07.1986 | 17.05.2004 | bestyrelse |
Claus Bjerre Andersen | 01.07.1986 | 15.03.2001 | bestyrelse |
Helge Bjerre Andersen | 01.07.1986 | 26.01.1999 | bestyrelse |
Johannes Albert Knudsen | 01.07.1986 | 12.04.1994 | bestyrelse |
Børge Lindegård Knudsen | 01.07.1986 | 12.04.1994 | bestyrelse |
Torben Lindegård Knudsen | 01.07.1986 | 06.06.1991 | bestyrelse |
Johannes Albert Knudsen | 01.07.1986 | 08.09.1988 | bestyrelse |
Anna Margrethe Knudsen | 01.07.1986 | 08.09.1988 | bestyrelse |