Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Hedegaard | 16.05.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karl-Otto Bøgh-Kristensen | 26.05.2016 | 16.05.2023 | direktør |
Niels Christian Schouboe Bech | 16.09.2008 | 26.05.2016 | direktør |
Karl-Otto Bøgh-Kristensen | 22.06.1986 | 16.09.2008 | direktør |