Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Fløjstrupvej 60, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Navne: DEEX MØBLER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Spallou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-22 fjernes Bestyrelse: Ib Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-22 fjernes Direktion: Brian Ustrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-29 tilføjes Vedtægter: 1986-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fløjstrupvej 60, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Bestyrelse: Ib Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Direktion: Brian Ustrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Navne: DEEX MØBLER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Spallou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)