Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Kristian Andreassen | 01.07.1986 | 14.01.1997 | direktion |
Jesper Brenøe Andreassen | 01.07.1986 | 05.05.1994 | direktion |
Børge Sørensen | 01.07.1986 | 03.01.1994 | direktion |
Mogens Kristian Andreassen | 01.07.1986 | 17.11.1993 | direktion |
Steen Schierbeck | 01.07.1986 | 03.06.1987 | direktion |