Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Henrik Madsen | 01.02.2021 | 29.06.2022 | adm. dir |
Michael Normann | 06.03.2018 | 01.02.2021 | adm. dir |
Toni Larsen | 11.09.2017 | 05.03.2018 | direktør |
Vibeke Liv Madsen | 07.06.2010 | 11.09.2017 | direktør |
John Henrik Madsen | 15.10.1996 | 30.04.2015 | direktør |
Alice Connie Madsen | 26.06.1986 | 24.10.1996 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Alice Connie Madsen | 22.02.2021 | 29.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
John Henrik Madsen | 22.02.2021 | 29.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Tonnesen | 22.02.2021 | 29.06.2022 | formand |
John Henrik Madsen | 06.05.2019 | 21.02.2021 | formand |
Susanne Hoeck | 07.05.2018 | 29.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Per Ingvar Løkken | 28.11.2017 | 27.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hans Schneider | 17.05.2017 | 06.05.2019 | formand |
Hans Schneider | 10.06.2016 | 16.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Alice Connie Madsen | 07.06.2010 | 07.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Iversen | 07.06.2010 | 17.05.2017 | formand |
Mogens Stenfeldt Fynbo | 04.06.2008 | 17.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Gudik Gudiksen | 23.11.2004 | 07.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Søren Tonnesen | 17.05.2004 | 21.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Thoustrup | 29.10.2001 | 17.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Peter Vinkler Simonsen | 23.04.2001 | 09.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Christensen | 22.03.1999 | 23.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Preben Klement Andersen | 15.06.1997 | 23.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
John Henrik Madsen | 26.06.1986 | 05.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Vibeke Liv Madsen | 26.06.1986 | 28.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Christensen | 26.06.1986 | 15.06.1997 | bestyrelsesmedlem |
Alice Connie Madsen | 26.06.1986 | 15.10.1996 | bestyrelsesmedlem |