Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1994-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1994-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1994-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Labæk 19, 1., 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1994-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1994-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1994-07-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1994-07-28 fjernes Navne: A/S AF 06.92 HOLBÆK (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1994-07-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 1987-12-31 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1994-07-28 fjernes Omlægningsperiode start: 1986-07-01 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1994-07-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1994-07-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1994-07-28 fjernes Stiftere: Mette Rødbro, Lone Rødbro, Jørn Rødbro (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1994-07-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1994-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1994-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-21 fjernes Revisor: Nils Rolf Stadeager (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1993-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-06 fjernes Bestyrelse: William Paul Bugg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-06 fjernes Direktion: Hans Jørn Lykke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 tilføjes Navne: A/S AF 06.92 HOLBÆK (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1992-11-17 fjernes Navne: RØDAHL + A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-17 fjernes Bestyrelse: Peter Refstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Direktion: Peter Refstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Revisor: JP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, investering og finansiering og anden i forbindelse hermed stående virksomhed samt handel med værdipapirer, fonds- og valutaterminsforretninger (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1992-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1992-11-06 tilføjes Vedtægter: 1992-11-06 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1991-06-26 fjernes Bestyrelse: Ejner Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 fjernes Direktion: Peter Dahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-22 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-10 tilføjes Navne: RØDAHL + A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-09 fjernes Navne: JØRN RØDBRO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-09 fjernes Bestyrelse: Mette Rødbro (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-09 fjernes Direktion: Jørn Rødbro (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1988-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 12.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 9.700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Labæk 19, 1., 4300 Holbæk (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1986-07-01 tilføjes Bestyrelse: Mette Rødbro (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Direktion: Jørn Rødbro (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1986-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1986-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1986-07-01 tilføjes Navne: JØRN RØDBRO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-12-31 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1986-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-07-01 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1986-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1986-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1986-07-01 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, JP INVEST ApS, Nils Rolf Stadeager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Stiftere: Mette Rødbro, Lone Rødbro, Jørn Rødbro (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)