Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Navne | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2007-06-12 sletter virksomheden Ejerskaber: HO, INVEST ApS. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2023-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-06-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-02-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 tilføjes Vedtægter: 2013-06-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-04 fjernes Revisor: Revisorhuset Holstebro I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-28 tilføjes Direktion: Svend Vestergaard Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-28 fjernes Direktion: Thomas Ho Vestergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-23 tilføjes Direktion: Thomas Ho Vestergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-23 fjernes Direktion: Anette Vestergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-13 tilføjes Revisor: Revisorhuset Holstebro I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-13 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2007-01-18 tilføjes Direktion: Anette Vestergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-18 fjernes Direktion: Svend Vestergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åsletten 10, 3500 Værløse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Åsletten 10, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-28 tilføjes Direktion: Svend Vestergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-28 fjernes Direktion: Anette Vestergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-06-16 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-16 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Reelle ejere: Svend Vestergaard Pedersen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 1991-12-01 fjernes Revisor: Erling Freddy Kalsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 tilføjes Navne: HO. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-08 fjernes Navne: SVEND PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-08 fjernes Direktion: Svend Vestergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-03-26 tilføjes Navne: SVEND PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-25 fjernes Navne: SVEND PEDERSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-25 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet S. True (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Navne: SVEND PEDERSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-30 fjernes Navne: ApS SPKR NR. 1611 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-30 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åsletten 10, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-07-01 tilføjes Direktion: Svend Vestergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-07-01 tilføjes Legale ejere: Svend Vestergaard Pedersen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 1986-07-01 tilføjes Navne: ApS SPKR NR. 1611 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S, Revisionsfirmaet S. True, Erling Freddy Kalsgaard, Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)