Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-04-08 fjernes Navne: AD-KONS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Danasvej 7, 1910 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-18 fjernes Direktion: John Adzer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-13 tilføjes Navne: AD-KONS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-12 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR.1836 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er reklame-, markedsførings- og anden konsulentvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-18 tilføjes Vedtægter: 1987-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danasvej 7, 1910 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Direktion: John Adzer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR.1836 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)