Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1991-03-15 fjernes Navne: THALATTA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ronæsbrovej 12, 5580 Nørre Åby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-03 fjernes Revisor: Erling Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-03 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-12 fjernes Bestyrelse: Anker Lauritsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-12 fjernes Direktion: Anker Lauritsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-31 tilføjes Navne: THALATTA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-30 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR.1774 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive søfart og rederivirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem eller en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-09 tilføjes Vedtægter: 1986-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ronæsbrovej 12, 5580 Nørre Åby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Bestyrelse: Anker Lauritsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Direktion: Anker Lauritsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR.1774 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Revisor: Erling Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)