Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Andrup Aaen | 01.07.1986 | 20.06.2008 | direktion |
Carsten Queck | 01.07.1986 | 31.03.2003 | direktion |
Søren Andrup Aaen | 01.07.1986 | 01.05.1997 | direktion |
Carsten Queck | 01.07.1986 | 01.05.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Slot Knudsen | 05.05.2006 | 29.05.2007 | formand |
Søren Andrup Aaen | 05.08.2002 | 29.05.2007 | bestyrelse |
Steen Tiedemann Nyhuus | 01.05.1997 | 29.05.2007 | bestyrelse |
Jens Pauli Mønsted | 01.05.1997 | 05.05.2006 | formand |
Jens Otto Kjær Hansen | 01.05.1997 | 31.03.2000 | bestyrelse |
Carsten Queck | 01.07.1986 | 05.08.2002 | bestyrelse |
Søren Andrup Aaen | 01.07.1986 | 31.03.2000 | bestyrelse |