Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Palle Andreas Jepsen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 20,00 % | 20,00 % |
Orla Møller Petersen(virk.: 29) | 34,48 % | 48,28 % | 48,28 % | 65,52 % |
Per Bjarne Mortensen(virk.: 10) | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 30,00 % |
Jørgen Burhøi Schultz(virk.: 16) | 18,75 % | 18,75 % | 25,00 % | 50,00 % |
Jette Lena Petersen(virk.: 7) | 28,57 % | 28,57 % | 42,86 % | 42,86 % |
Henning Andersen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 100,00 % | 100,00 % |
Pct. | 23,53 % | 29,41 % | 35,30 % | 51,47 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henning Andersen | ||
Jørgen Burhøi Schultz | ||
Palle Andreas Jepsen | ||
Orla Møller Petersen | 01.01.2007 | Holmelundsvej 23, 8382 Hinnerup |
Jette Lena Petersen | 01.01.2007 | Holmelundsvej 23, 8382 Hinnerup |
Per Bjarne Mortensen | 02.07.2007 | A.D. Jørgensens Vej 7, 2000 Frederiksberg |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BioGredient II ApS | 37759724 | NORMAL | Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (721100) |
DACWR ApS | 37831778 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
Dansk Bioindustri ApS | 37759147 | NORMAL | Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (721100) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 30.03.1988 (2511 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
OPC Lejligheder ApS | 39222671 |
OPCO A/S | 86479915 |
Opcoaching and consultancy | 39959240 |
OpCO Medical ApS | 40006109 |
OP CONSULT ApS | 21242276 |
OP CONSULTING ApS | 27435661 |
OpdagDanmark ApS | 40523162 |
Opdag Verden ApS | 38149059 |
Opdal Enterprises v/Karsten Sperling Opdal | 31357667 |
OPD Invest ApS | 39883244 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palle Andreas Jepsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Orla Møller Petersen(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 |
Per Bjarne Mortensen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
Jørgen Burhøi Schultz(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | |
Jette Lena Petersen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Henning Andersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pct. | 18 % | 0 % | 0 % | 53 % | 22 % | 6 % | |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Palle Andreas Jepsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 3 |
Orla Møller Petersen(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 16 | 1 | 5 |
Per Bjarne Mortensen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 2 | 8 |
Jørgen Burhøi Schultz(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 6 | 0 | 1 |
Jette Lena Petersen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 3 | 0 | 6 |
Henning Andersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 39 | 26 | 4 | 23 |
Pct. | 42 % | 28 % | 4 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |