Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 208, 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2005-01-13 fjernes Direktion: Svend Dalsø Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-13 fjernes Navne: CODO ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 fjernes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 fjernes Stiftere: Benny Schwartz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 208, 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-08-04)
Den 1999-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Højager 36, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhed i fag-, hoved- og totalentreprise. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-28 tilføjes Navne: CODO ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-27 fjernes Navne: CD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-28 tilføjes Vedtægter: 1999-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-12-01 tilføjes Navne: CD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-11-30 fjernes Navne: DALSØ BYG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-29 tilføjes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-29 fjernes Revisor: Søren Wonsild Glud (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-15 tilføjes Navne: DALSØ BYG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-07-14 fjernes Navne: SKINHØJ + IBFELT KONSULENTER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-07-14 fjernes Direktion: Lise Skinhøj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 tilføjes Navne: SKINHØJ + IBFELT KONSULENTER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-11 fjernes Navne: SEAWEED PROMOTION & MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-11 fjernes Direktion: Bjørn Ove Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-15 tilføjes Navne: SEAWEED PROMOTION & MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-14 fjernes Navne: ASX NR. 10.109 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højager 36, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-07-01 tilføjes Direktion: Bjørn Ove Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-07-01 tilføjes Navne: ASX NR. 10.109 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Søren Wonsild Glud (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Stiftere: Benny Schwartz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)