Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-02-01 fjernes Binavne: RAHBEK GAS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 fjernes Navne: RAHBEK ENTERPRISE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 1, 7330 Brande (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 fjernes Bestyrelse: Karl Risbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 fjernes Direktion: Bjarne Rahbek (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 fjernes Omlægningsperiode start: 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 fjernes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 tilføjes Binavne: RAHBEK GAS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-10 tilføjes Navne: RAHBEK ENTERPRISE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-09 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1115 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-09 fjernes Direktion: Arne Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve entreprenørvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed bl.a. handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 tilføjes Vedtægter: 1990-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 1, 7330 Brande (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Bestyrelse: Karl Risbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Direktion: Arne Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1115 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Stiftere: Per Emil Hasselbalch Stakemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)