Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Hovedbranche | Binavne | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Navne | Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2018-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NordicScreen ApS. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2023-05-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 fjernes Direktion: Povl Erik Gedde (direktør) (offentliggjort 2023-08-13)
Den 2022-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvangsvej 16, 8250 Egå (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Havbakkevej 21, 8250 Egå (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Edel von Appen (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: Povl Erik Gedde (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Edel von Appen (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-01-01 fjernes Reelle ejere: Povl Erik Gedde (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-01 tilføjes Direktion: Edel von Appen (direktør) (offentliggjort 2018-12-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Bibranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-30 fjernes Bibranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-04-30 fjernes Bibranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-04-01 tilføjes Bibranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-04-30 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-06 tilføjes Binavne: Cleanskin ApS (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-05 fjernes Binavne: CROWD-MIND ApS (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med alle former for investeringer i virksomheder og værdipapirer, konsulentydelser, handel indenfor IT, drift af WEB shops med blandt andet kosmetik og andre relaterede produkter. (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller et direktionsmedlem (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2017-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-09-01 tilføjes Vedtægter: 2017-09-01 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-31 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for formuepleje, herunder investering i ejendomme, indgå forretninger på de finansielle markeder, at optage lån til køb af værdipapirer med beslægtede områder, samt at investerer i selskaber, hvortil der ydes aktiv ledelse/ledelsesstøtte med udvikling af investeringen for øje. (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2015-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør eller eet direktionsmedlem (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2015-01-10 tilføjes Vedtægter: 2015-01-10 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2013-08-14 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2013-08-13 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2013-06-25 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-21 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-21 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-05-03 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 fjernes Revisor: KJÆRGAARD & THRUESEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2005-05-12)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havbakkevej 21, 8250 Egå (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2005-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Egå Havvej 19-21, 8250 Egå (offentliggjort 2003-04-27)
Den 2005-05-12 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2005-05-12)
Den 2005-05-11 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-17 tilføjes Revisor: KJÆRGAARD & THRUESEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-17 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-26 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-25 tilføjes Navne: MARKETING GRUPPEN ApS (offentliggjort 2003-11-25)
Den 2003-11-24 fjernes Navne: SALG OG MARKETING GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egå Havvej 19-21, 8250 Egå (offentliggjort 2003-04-27)
Den 2003-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 171, 3060 Espergærde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-07 tilføjes Navne: SALG OG MARKETING GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-06 fjernes Navne: E. & L. PETERSEN, HANDEL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-06 fjernes Bestyrelse: Rosa Lene Jensen Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-06 fjernes Direktion: Erik Arendal Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-01-01 tilføjes Legale ejere: Povl Erik Gedde (offentliggjort 2022-03-17)
Den 1993-01-01 tilføjes Reelle ejere: Povl Erik Gedde (offentliggjort 2022-03-17)
Den 1992-05-05 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-05 fjernes Revisor: BENDT BREINHOLT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-11 fjernes Bestyrelse: Claus Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 1986-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 171, 3060 Espergærde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-06-27 tilføjes Bestyrelse: Claus Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-06-27 tilføjes Binavne: CROWD-MIND ApS (offentliggjort 2017-09-06)
Den 1986-06-27 tilføjes Direktion: Erik Arendal Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-27 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-06-27 tilføjes Navne: E. & L. PETERSEN, HANDEL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-27 tilføjes Revisor: BENDT BREINHOLT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-27 tilføjes Stiftere: Erik Arendal Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)