Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Henrik Christiansen | 01.07.1986 | 12.05.2016 | direktion |
Bente Juel Christiansen | 01.07.1986 | 12.05.2016 | direktion |
Ole Knud Jeppesen | 01.07.1986 | 22.02.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Henrik Christiansen | 01.07.1986 | 12.05.2016 | bestyrelse |
Bente Juel Christiansen | 01.07.1986 | 12.05.2016 | bestyrelse |
Ole Bay Esbensen | 01.07.1986 | 28.02.2002 | bestyrelse |