Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Røn Outzen | 18.10.2010 | 31.01.2024 | adm. dir |
Henning Toverud Frøkjær | 06.06.1986 | 06.10.2005 | direktør |
Andreas Wejse | 06.06.1986 | 09.01.1989 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Røn Outzen | 18.10.2010 | 18.10.2010 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Hagen Outzen | 15.11.2007 | 18.10.2010 | bestyrelsesmedlem |
Peter Schmitz | 15.11.2007 | 18.10.2010 | formand |
Lars Petersen | 30.11.2006 | 15.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Freund | 06.10.2005 | 15.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Arne Paabøl Andersen | 06.06.1986 | 30.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Henning Toverud Frøkjær | 06.06.1986 | 06.10.2005 | bestyrelsesmedlem |
Minna Aurora Muff Frøkjær | 06.06.1986 | 27.01.1993 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Kjøgx | 06.06.1986 | 09.01.1989 | bestyrelsesmedlem |
Walter Andreas Quitzau | 06.06.1986 | 09.01.1989 | bestyrelsesmedlem |
Børge Hansen | 06.06.1986 | 09.01.1989 | bestyrelsesmedlem |
Conny Torben Egstrand Andersen | 06.06.1986 | 09.01.1989 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Wejse | 06.06.1986 | 09.01.1989 | bestyrelsesmedlem |