Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Laursen | 21.11.1999 | direktør |
Kim Laursen | 21.11.1999 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Simon Lie | 01.11.2019 | 30.09.2022 | direktør |
Troels Bech Engel | 21.10.2004 | 30.03.2010 | direktør |
Svend-Axel Laursen | 22.07.1986 | 21.10.2004 | direktør |
Bodil Inge Laursen | 22.07.1986 | 21.11.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henning Jakobsen | 20.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Philip Baruch | 20.05.2022 | formand |
Jesper Laursen | 01.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kim Laursen | 01.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels Peter Rosenkrands | 05.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Erik Bjørnsbo Due | 05.09.2011 | 19.06.2020 | formand |
Bodil Inge Laursen | 05.09.2011 | 05.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Philip Baruch | 13.11.2007 | 19.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ole Weiling | 08.11.2001 | 05.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Philip Baruch | 08.11.2001 | 09.06.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Christian Hatt | 08.11.2001 | 02.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Lester Steven Edge | 25.10.1999 | 16.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Svend-Axel Laursen | 18.10.1999 | 05.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Laursen | 18.10.1999 | 08.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Kim Laursen | 18.10.1999 | 08.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Bodil Inge Laursen | 18.10.1999 | 08.11.2001 | bestyrelsesmedlem |