Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-03-24 fjernes Navne: KONCERTFIRMAET H.H. AF 16/5 1995 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Frodesgade 74, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 fjernes Stiftere: Villy Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 fjernes Direktion: Søren Thune Højberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-08 tilføjes Navne: KONCERTFIRMAET H.H. AF 16/5 1995 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-07 fjernes Navne: MALERMESTER VILLY RASMUSSEN GEDSER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-07 fjernes Direktion: Villy Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-07 fjernes Revisor: Hans Jørgen Holst Oxenbøll (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at arrangere musikfestivaler og koncerter i Skive. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-27 tilføjes Vedtægter: 1995-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frodesgade 74, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Direktion: Villy Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Navne: MALERMESTER VILLY RASMUSSEN GEDSER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Revisor: Hans Jørgen Holst Oxenbøll (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Stiftere: Villy Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)