Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Legale ejere | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-18 tilføjes Binavne: SelvPension ApS (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-13 tilføjes Vedtægter: 2024-03-13 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 1990-03-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ABILDTOFT EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2002-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Vejsgaard Invest ApS. (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2002-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VEJSGAARD PROJEKT ApS. (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2018-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vejsgaard Invest ApS. (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2020-02-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsaktieselskabet Ved Anlæget 6, Vejle. (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2022-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsaktieselskabet Ramsherred 41 & 43, Aabenraa. (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsaktieselskabet Ramsherred 41 & 43, Aabenraa. (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-09 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fænøsund Park 15, st. mf., 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fænøsund Park 15, st. mf., 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i udenlandske og indenlandske papirer, pantebreve og valuta (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Vedtægter: 2010-12-14 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2010-04-02 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-02 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-04 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fænøsund Park 15, st. mf., 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: 15, st. mf. (offentliggjort 2007-01-09)
Den 2006-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: 15, st. mf. (offentliggjort 2007-01-09)
Den 2006-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Thor Langes Vej 4, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-29 fjernes Revisor: EJENDOMSAKTIESELSKABET HUNDERUPVEJ 116. ODENSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1997-12-23 tilføjes Direktion: Ronald Vejsgård Laursen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-23 fjernes Direktion: Carsten Bo Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-23 tilføjes Legale ejere: VEJSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-12)
Den 1997-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-31 tilføjes Legale ejere: Ronald Vejsgård Laursen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 1991-10-31 tilføjes Reelle ejere: Ronald Vejsgård Laursen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 1989-05-24 tilføjes Navne: RIA HOLDING. ODENSE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-23 fjernes Navne: UNIK-INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-23 fjernes Direktion: Kaj Gross (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-05-23 fjernes Revisor: R. HUEG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thor Langes Vej 4, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-07-01 tilføjes Direktion: Kaj Gross (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-07-01 tilføjes Navne: UNIK-INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1986-07-01 tilføjes Revisor: R. HUEG ApS, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, EJENDOMSAKTIESELSKABET HUNDERUPVEJ 116. ODENSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Stiftere: Kaj Gross, Allan Gross-Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)