Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Hjemmeside | ||||
Hvidhvask | Navne | Virksomhedsform |
Den 2024-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bronzealdervej 23, 2., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2024-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: camilladiener@gmail.com (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Udsigten 5, 8464 Galten (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: metteleander@gmail.com (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-06-26 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-25 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-04-11 tilføjes Kontaktoplysninger: metteleander@gmail.com (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-04-10 fjernes Kontaktoplysninger: mette@bogfoer.dk (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udsigten 5, 8464 Galten (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mette@bogfoer.dk (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Baggesens Vej 54, st. tv., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: jeanettjorgensen@hotmail.com (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Baggesens Vej 54, st. tv., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Baggesens Vej 54, st. tv., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Baggesens Vej 54, st. tv., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-01-01 tilføjes Hjemmeside: https://www.8000aarhus.jci.dk/ (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2022-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jeanettjorgensen@hotmail.com (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Olof Palmes Allé 29, 2. mf., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-31 fjernes Hjemmeside: https://jci-aarhus.dk/ (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: anders.s.mortensen@gmail.com (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olof Palmes Allé 29, 2. mf., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: anders.s.mortensen@gmail.com (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2020-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Miravej 5, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: san_86@outlook.com (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Miravej 5, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Boskopvej 21, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-02-02)
Den 2020-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: san_86@outlook.com (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-02-02 fjernes Kontaktoplysninger: troels.risager@mail.dk (offentliggjort 2020-02-02)
Den 2019-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boskopvej 21, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-02-02)
Den 2019-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: troels.risager@mail.dk (offentliggjort 2020-02-02)
Den 2018-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Thunøgade 39, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-04)
Den 2018-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: theresa.faerch@jci-aarhus.dk (offentliggjort 2018-11-04)
Den 2018-11-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-11-04)
Den 2018-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thunøgade 39, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-04)
Den 2018-01-01 tilføjes Hjemmeside: https://jci-aarhus.dk/ (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2018-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: theresa.faerch@jci-aarhus.dk (offentliggjort 2018-11-04)
Den 2017-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundshøjvej 16, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: ditte.rahbek@jci-aarhus.dk (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundshøjvej 16, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Selmersvej 20, 8260 Viby J (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Kontaktoplysninger: ditte.rahbek@jci-aarhus.dk (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-01-18 fjernes Kontaktoplysninger: kasper.lefevre@jci-aarhus.dk (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Selmersvej 20, 8260 Viby J (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kasper.lefevre@jci-aarhus.dk (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: JCI 8000 Aarhus (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2015-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Telefonsmøgen 20, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: mathias.grene@jci-aarhus.dk (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-12-31 fjernes Navne: JCI 8000 Århus (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2015-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Telefonsmøgen 20, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mathias.grene@jci-aarhus.dk (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2014-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgeskovparken 197, 8260 Viby J (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2014-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: karina@responsstrategy.com (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2014-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgeskovparken 197, 8260 Viby J (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2014-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: karina@responsstrategy.com (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2013-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stendalsvej 11, 4. tv., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2014-05-09)
Den 2013-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: toender@gmail.com (offentliggjort 2014-05-09)
Den 2013-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stendalsvej 11, 4. tv., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2014-05-09)
Den 2013-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordborggade 36, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2010-02-11)
Den 2013-10-27 tilføjes Kontaktoplysninger: toender@gmail.com (offentliggjort 2014-05-09)
Den 2010-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordborggade 36, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2010-02-11)
Den 2010-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Norsgade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2007-01-25)
Den 2010-02-11 tilføjes Navne: JCI 8000 Århus (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2010-02-10 fjernes Navne: JUNIOR CHAMBER ÅRHUS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norsgade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2007-01-25)
Den 2007-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Timianvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Timianvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Timianvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2006-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Timianvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2006-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 3, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2004-12-13)
Den 2005-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 3, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2004-12-13)
Den 2004-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2004-12-13)
Den 2004-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2004-12-13)
Den 2004-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Otte Ruds Gade 44, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2004-02-16)
Den 2003-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otte Ruds Gade 44, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2004-02-16)
Den 2003-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbyvej 110, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2003-01-22)
Den 2002-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbyvej 110, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2003-01-22)
Den 2002-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 7, 8464 Galten (offentliggjort 2002-09-12)
Den 2000-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 7, 8464 Galten (offentliggjort 2002-09-12)
Den 2000-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Søtoften 37, 8250 Egå (offentliggjort 2000-11-07)
Den 1986-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søtoften 37, 8250 Egå (offentliggjort 2000-11-07)
Den 1986-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-01 tilføjes Navne: JUNIOR CHAMBER ÅRHUS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2013-11-22)