Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Interessenter | Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 15, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Storegade 15, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-01-06)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-01-06)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: n3r@n3r.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1981-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 15, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-11-28)
Den 1981-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-04-01 tilføjes Interessenter: Flemming Nørgaard, Eske Nørgaard (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1981-04-01 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET NØRGAARD I/S (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1981-04-01 tilføjes Reelle ejere: Eske Nørgaard, Flemming Nørgaard (offentliggjort 2017-11-10)
Den 1981-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)