Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-04-13 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET OLE BRUUN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Havremarksvej 14, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-08 fjernes Direktion: Ole Zeuthen Bruun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-08 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-08 fjernes Stiftere: Ole Zeuthen Bruun (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industrivirksomhed samt anden efter direktionens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-04 tilføjes Vedtægter: 1986-08-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havremarksvej 14, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Direktion: Ole Zeuthen Bruun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET OLE BRUUN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Stiftere: Ole Zeuthen Bruun (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)