Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER KONKURS | 10.07.1990 | 10.07.1990 |
UNDER KONKURS | 17.08.1988 | 09.07.1990 |
NORMAL | 10.05.1986 | 16.08.1988 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Leif Faurum. | 10.05.1986 | 10.07.1990 |
Virksomheden har ikke ændret Revisor i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
PRIMARE SYSTEMS A/S | 10.05.1986 | 12.07.1990 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med Poul Skov Ladegaard eller Jens Olsen eller følgende to i forening: Birgitte Christensen og Poul Skov Ladegaard eller Birgitte Christensen og Jens Olsen eller Poul Skov Ladegaard og Jens Olsen | 13.10.1987 | 10.07.1990 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.