Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
TVANGSOPLØST | 06.11.2003 | 06.11.2003 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 09.08.1990 | 05.11.2003 |
NORMAL | 10.05.1986 | 08.08.1990 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Anden forretningsservice i.a.n (748790) | 01.01.2003 | 06.11.2003 |
Anden forretningsservice i.a.n (748490) | 10.05.1986 | 31.12.2002 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 10.05.1986 | 06.11.2003 |
ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 10.05.1986 | 20.10.1992 |
ApS AF 19/3 1992 | 10.05.1986 | 22.08.1991 |
Reg. revisor Ole Henrik Sørensen | 10.05.1986 | 30.04.1990 |
Reg. revisor Henry Nielsen | 10.05.1986 | 25.11.1988 |
ANPARTSSELSKABET AF 7. APRIL 2010 | 10.05.1986 | 23.09.1988 |
Erik Tronborg Andersen. | 10.05.1986 | 16.12.1986 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
NORDIC DEVELOPMENT A/S | 21.12.1990 | 06.11.2003 |
AIOLA CONSTRUCTIONS A/S | 01.05.1990 | 20.12.1990 |
COPENHAGEN FINANCIAL ADVISORS A/S | 18.12.1986 | 30.04.1990 |
A/S PSE 10 NR. 1002 | 17.12.1986 | 17.12.1986 |
A/S PSE 10 NR. 1002 | 10.05.1986 | 16.12.1986 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
AIOLA JKK A/S | 10.05.1986 | 19.11.2003 |
Virksomheden har ikke ændret Binavne i
sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden alene eller af en direktør | 01.07.1997 | 06.11.2003 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.