Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1986-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: ANPARTSSELSKABET AF 30/11-1986. (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 9, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 fjernes Direktion: Poul Hundahl (direktion) (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-11-30 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 fjernes Legale ejere: H.P. HOLDING, NORS ApS (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 fjernes Navne: P.H., NORS ApS (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 fjernes Reelle ejere: Poul Hundahl (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 9, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 9, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2016-08-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2016-08-18 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-19 tilføjes Vedtægter: 2016-08-19 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2016-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2016-04-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-30 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2009-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 9, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2009-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 7, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive smede- og maskinforretning og handel i forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2008-12-05 tilføjes Navne: P.H., NORS ApS (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2008-12-04 fjernes Navne: N.B. HUNDAHL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2008-12-05 tilføjes Vedtægter: 2008-12-05 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-12-21)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-13 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2005-12-13 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB BN HOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-12-21)
Den 2005-02-28 fjernes Bibranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-28 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-09 tilføjes Legale ejere: H.P. HOLDING, NORS ApS (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2000-02-09 tilføjes Reelle ejere: Poul Hundahl (offentliggjort 2019-09-30)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-25 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB BN HOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-25 fjernes Revisor: AK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-30 fjernes Direktion: Søren Hundahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-27 fjernes Revisor: Toftild & Rasmussen, statsaut revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 1987-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-30)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-09-30)
Den 1986-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 7, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-10 tilføjes Bibranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-10 tilføjes Direktion: Søren Hundahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-11-30 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 1986-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-05-10 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 1986-05-10 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-10 tilføjes Navne: N.B. HUNDAHL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 1986-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 1986-05-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-17)
Den 1986-05-10 tilføjes Revisor: Toftild & Rasmussen, statsaut revisorer, AK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-10 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 1986-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-30)