Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tom Theilgaard Mikkelsen | 13.03.2018 | 09.03.2020 | adm. dir |
Poul Theilgård Mikkelsen | 09.06.1986 | 13.03.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tom Theilgaard Mikkelsen | 13.03.2018 | 09.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Poul Theilgård Mikkelsen | 09.06.1986 | 09.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jan Theilgaard Mikkelsen | 09.06.1986 | 09.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Maria Mikkelsen | 09.06.1986 | 09.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bent Julius Mikkelsen | 09.06.1986 | 17.12.1996 | bestyrelsesmedlem |